Reports for Dr. Roman Gustav Josef von Ah
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Roman Gustav Josef von Ah
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6430816, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Griso-Baucontrol AG, in Chur, CH-350.3.003.122-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.1998, S. 4480).
Firma neu:
Griso-Baucontrol AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Sylvia Bettina, von Aarwangen und Chur, in Bannwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedlinger, Franz A., deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Riedlinger, Ute, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
von Ah-Riedlinger, Dagmar, von Chur und Sarnen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Von Ah, Dr. Roman Gustav Josef, von Sarnen und Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5069604, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ISFA AG, in Bülach, CH-020.3.026.961-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 41, Publ. 4269958).
Statutenänderung:
05.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Ziel, die Entwicklung eines Standards für die Bemessung der Leistung der Finanzanalysten und Vermögensverwalter, die Vermarktung einer Software zur Bemessung der Leistung der Finanzanalysten und Vermögensverwalter, sowie alle abgeleiteten Aktivitäten im Bereich der Vermögensverwaltung. Sie kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung von Dritten alle beweglichen oder unbeweglichen Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck in Verbindung stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.04.2009 werden 1'000 Namenaktien zu CHF 100'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2009 2'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lips, Thomas, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stephan, von Oberwil BL, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Gérard, von Genf, in Carouge GE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ah, Roman, von Sarnen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curti, Marco, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanco, Dr. José Antonio, von Massagno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hösli, Martin, von Haslen, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufournet, Jean-Claude, von Satigny, in Rüdlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4967264, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Robeco (Schweiz) AG, in Zürich, CH-660.0.436.999-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 23, Publ. 4092554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Roman, von Sarnen und Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.