Dr. Roman Gustav Josef von Ah
domiciled in Zürich, from Sarnen and Luzern Active mandates: Pensimo Fondsleitung AG, AZEK AG and more Connected persons: Bianca Rosmarie Petra Buob, Dominik Christian Schmid, Felix Stephan Holzer and more You can stay up to date through "Dr. Roman Gustav Josef von Ah", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Roman Gustav Josef von Ah"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Roman Gustav Josef von Ah", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Roman Gustav Josef von Ah"
|
Places where people with the name Roman Gustav Josef von Ah live
Sectors in which people with the name Roman Gustav Josef von Ah work
Fund management
Other services in education
Operation of other financial institutions
Fund management
Other services in education
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Roman Gustav Josef von Ah
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Gustav Josef von Ah
Publication number: 6430816, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Griso-Baucontrol AG, in Chur, CH-350.3.003.122-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.1998, S. 4480).
Firma neu:
Griso-Baucontrol AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Sylvia Bettina, von Aarwangen und Chur, in Bannwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedlinger, Franz A., deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Riedlinger, Ute, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
von Ah-Riedlinger, Dagmar, von Chur und Sarnen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Von Ah, Dr. Roman Gustav Josef, von Sarnen und Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5069604, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ISFA AG, in Bülach, CH-020.3.026.961-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 41, Publ. 4269958).
Statutenänderung:
05.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Ziel, die Entwicklung eines Standards für die Bemessung der Leistung der Finanzanalysten und Vermögensverwalter, die Vermarktung einer Software zur Bemessung der Leistung der Finanzanalysten und Vermögensverwalter, sowie alle abgeleiteten Aktivitäten im Bereich der Vermögensverwaltung. Sie kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung von Dritten alle beweglichen oder unbeweglichen Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck in Verbindung stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.04.2009 werden 1'000 Namenaktien zu CHF 100'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2009 2'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lips, Thomas, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stephan, von Oberwil BL, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Gérard, von Genf, in Carouge GE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ah, Roman, von Sarnen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curti, Marco, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanco, Dr. José Antonio, von Massagno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hösli, Martin, von Haslen, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufournet, Jean-Claude, von Satigny, in Rüdlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4967264, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Robeco (Schweiz) AG, in Zürich, CH-660.0.436.999-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 23, Publ. 4092554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Roman, von Sarnen und Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.