Reports for Nicole Volz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicole Volz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005950245, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
UNAC HOLDING AG, in Gottlieben, CHE-269.461.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883350). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.12.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Stephan Martin Franz Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volz, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volz, Dr. Karl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gottlieben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Felder, Dr. Urs, von Schüpfheim, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stein, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Berg, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-334.233.957), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005557850, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
UNAC HOLDING AG, in Kreuzlingen, CHE-269.461.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439971).
Statutenänderung:
02.09.2022.
Sitz neu:
Gottlieben.
Domizil neu:
c/o Dr. Karl Ulrich Volz, Seeweg 3, 8274 Gottlieben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volz, Dr. Karl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gottlieben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen];
Volz, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen].
Publication number: HR01-1004792642, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
UNAC HOLDING AG, in Kreuzlingen, CHE-269.461.725, Zollstrasse 8, 8280 Kreuzlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist überdies befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für den Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktien gemäss näherer Umschreibung im Vertrag vom 16.12.2019, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zugeteilt und CHF 100'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.12.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Volz, Dr. Karl Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volz, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bellert, Michael, von Kilchberg (ZH), in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amann, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Biberach an der Riss (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volz, Ann-Sophie, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volz, Carolina, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.