Reports for Markus Vollenweider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Vollenweider
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Vollenweider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1712017, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
volmar gmbh, in Wäldi, CHE-115.323.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 17, Publ. 5434436).
Statutenänderung:
09.09.2014.
Sitz neu:
Wigoltingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 11, 8564 Wagerswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Markus, von Altstätten, in Wagerswil (Wigoltingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sonterswil (Wäldi)].
Publication number: 1711583, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pneuhaus Stop AG, in Bürglen TG, CHE-106.401.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 18, Publ. 5495306).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Markus, von Altstätten, in Wagerswil (Wigoltingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sonterswil (Wäldi)];
Minikus-Gmünder, Claudia, von Herisau, in Wagerswil (Wigoltingen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Sonterswil (Wäldi)].
Publication number: 5495306, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pneuhaus Stop AG, in Bürglen TG, CH-440.3.001.073-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.1998, S. 3070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Okle, Hans, von Bussnang, in Bürglen TG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Portner, Werner, von Burgistein, in Bürglen TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Markus, von Altstätten, in Sonterswil (Wäldi), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Minikus-Gmünder, Claudia, von Herisau, in Sonterswil (Wäldi), mit Einzelunterschrift;
OBT AG, in Weinfelden (CH-440.9.003.063-9), Revisionsstelle.