Reports for Stefan Vogt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Vogt
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Vogt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004495427, Commercial Registry Office Zug, (170)
Conbix AG, in Zug, CHE-112.481.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andres, Walter U., von Roggwil, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Stefan, von Remigen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4640860, Commercial Registry Office Zug, (170)
Conbix AG, in Zug, CH-170.3.028.600-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 17, Publ. 3949600).
Statutenänderung:
21.08.2008.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Walter U., von Roggwil, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Stefan, von Remigen, in Uitikon Waldegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3949600, Commercial Registry Office Zug, (170)
Conbix AG, in Zug, CH-170.3.028.600-1, Erbringung von Dienstleistungen und Herstellung von Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2005, S. 14, Publ. 2981938).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Stefan, von Remigen, in Uitikon Waldegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf].