Reports for Peter Vogt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Vogt
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Vogt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006062350, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ed. Bühler Holding AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-102.548.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Satushev, Kirill, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Peter, von Herbetswil, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005709724, Commercial Registry Office Solothurn
Advanced Investments AG, in Bettlach, CHE-393.231.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814712).
Firma neu:
Advanced Investments AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: bei Peter Vogt, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Hanspeter Bruno, von Langnau im Emmental, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Peter, von Herbetswil, in Bettlach, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005506423, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
BGU Busbetrieb Grenchen und Umgebung AG, in Grenchen, CHE-105.919.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Peter, von Herbetswil, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürrenmatt, Ronnie, von Guggisberg, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].