Reports for Urs Vogelsang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Vogelsang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006048672, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zerbus GmbH, in Würenlos, CHE-266.874.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005944180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kloter, Pascal, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Würenlos, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005944180, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zerbus GmbH, in Würenlos, CHE-266.874.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374623). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Turgi].
Publication number: HR02-1005374623, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zerbus GmbH, in Würenlos, CHE-266.874.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939778).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang, Urs, von Gebenstorf, in Turgi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wettingen].