Reports for Nicole Vogel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Nicole Vogel
Newest SOGC notifications: Nicole Vogel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005845733, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Milch- und landwirtschaftliche Genossenschaft Kienberg, in Kienberg, CHE-106.921.287, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563298).
Domizil neu:
bei Patrick Burren, Oberer Sennhof 181, 4468 Kienberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rippstein, Adrian, von Kienberg, in Kienberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Monika, von Kienberg, in Kienberg, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burren, Patrick, von Köniz, in Kienberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Pascal, von Kienberg, in Kienberg, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Nicole, von Basel, in Kienberg, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Martin, von Kienberg, in Kienberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rippstein, Martin, von Kienberg, in Kienberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004726581, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
EVE-Edel Visual Event GmbH, in Birsfelden, CHE-112.295.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S.7, Publ. 5334874).
Firma neu:
EVE-Edel Visual Event GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edel, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Petit-Landau (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Vogel, Nicole, von Basel, in Frick, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1848167, Commercial Registry Office Aargau, (400)
wetzel.it gmbh, bisher in Augst, CHE-113.979.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815540).
Gründungsstatuten:
09.08.2012.
Statutenänderung:
29.10.2014.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
c/o Didier Wetzel, Im Buebechilch 9, 4303 Kaiseraugst.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologien und Internet, Durchführen von Beratungen, Konzepterstellungen, Schulungen und Realisierung von Projekten im Bereich Informationstechnologien und Internet und diesen nahestehenden Bereichen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter, genannt Didier, von Aesch BL, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Wetzel, Dieter (genannt Didier), in Augst];
Vogel, Nicole, von Basel, in Kaiseraugst, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Augst].