Reports for Dieter Wetzel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Wetzel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1848167, Commercial Registry Office Aargau, (400)
wetzel.it gmbh, bisher in Augst, CHE-113.979.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815540).
Gründungsstatuten:
09.08.2012.
Statutenänderung:
29.10.2014.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
c/o Didier Wetzel, Im Buebechilch 9, 4303 Kaiseraugst.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologien und Internet, Durchführen von Beratungen, Konzepterstellungen, Schulungen und Realisierung von Projekten im Bereich Informationstechnologien und Internet und diesen nahestehenden Bereichen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter, genannt Didier, von Aesch BL, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Wetzel, Dieter (genannt Didier), in Augst];
Vogel, Nicole, von Basel, in Kaiseraugst, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Augst].
Publication number: 1647663, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Terria AG, in Basel, CHE-147.862.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1132563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter genannt Didier, von Aesch BL, in Augst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nachbur, Peter, von Basel, in Muri b. Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1108383, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Terria AG, in Basel, CH-270.3.014.478-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6393066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jespersen, Philip Erik, britischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter genannt Didier, von Aesch BL, in Augst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].