Reports for Marcel Vogel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Vogel
Newest SOGC notifications: Marcel Vogel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004479259, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
findXperts GmbH, in Kriens, CHE-115.077.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474400).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Leo, von Winterthur, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aranda Muñoz, Grischa, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3907007, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CuraCeres GmbH, in Luzern, CHE-115.077.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Paul Walter, von Geuensee und Alpnach, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Robert, von Geuensee und Alpnach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Alpnach, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1551395, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CuraCeres GmbH, bisher in Alpnach, CHE-115.077.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6507678).
Gründungsstatuten:
17.09.2009.
Statutenänderung:
31.01.2014.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Weggisgasse 29, 6004 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Ulrich genannt Ueli, von Alpnach und Geuensee, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Robert, von Alpnach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Alpnach und Geuensee, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].