Reports for Nicolas Vezin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicolas Vezin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004758012, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Entago AG, in Zürich, CHE-439.426.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Heinz J., von Küsnacht (ZH) und Rüthi (SG), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jüde, Markus, von Grindelwald, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hochstrasser, Iwan, von Hägglingen, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vezin, Nicolas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3998279, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Sopra Steria AG, in Urdorf, CHE-109.421.420, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720469).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Sopra Steria AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 06.11.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oriet, Heinz, von Pleigne, in Dornach, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thüring, Cornel, von Reiden und Zürich, in Arni (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Venzin, Nicolas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oprandi, Luigino, von Hauterive (FR), in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2379775, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Steria Schweiz AG, in Urdorf, CHE-109.421.420, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1616159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durbec, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venzin, Nicolas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.