Reports for Regula Brigitte Vetsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Regula Brigitte Vetsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004999728, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Engeler AG Heizungen, Zuzwil, in Zuzwil (SG), CHE-107.103.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770218).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis , Heinrich, von St. Gallen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cilluffo, Dario, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Regula Brigitte, von Grabs, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2808335, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kreis Wasser AG, in St. Gallen, CHE-103.346.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 17, Publ. 5680280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-102.253.009), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Cursaro, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häberlin, Simon, von Amriswil, in Flawil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suarez, Maria Virgina, spanische Staatsangehörige, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Regula Brigitte, von Grabs, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5166166, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schneider Aquatec AG, in Thal, CH-320.3.027.474-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 18, Publ. 4877072).
Statutenänderung:
09.07.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.07.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Regula, von Grabs, in Bernhardzell (Waldkirch), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Cornel, von St. Gallen, Zürich und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.