Reports for Dimitri Georges Verweire
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dimitri Georges Verweire
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004762576, Commercial Registry Office Zug, (170)
VigoHealth AG, in Steinhausen, CHE-271.899.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verweire, Dimitri Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lacher, Isabelle, von Freienbach, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004605405, Commercial Registry Office Zug, (170)
VigoHealth AG, in Steinhausen, CHE-271.899.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heitmann, Carolina Maurin, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Semenov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verweire, Dimitri Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3293513, Commercial Registry Office Zug, (170)
VigoHealth AG, in Zug, CHE-271.899.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990007).
Statutenänderung:
21.12.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verweire, Dimitri Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.