Reports for Tiziana Jennifer Ventre
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Tiziana Jennifer Ventre
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006135144, Commercial Registry Office Zurich
RISTRESSO AG, in Zürich, CHE-253.446.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikkonen, Saskia, finnische Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ventre, Tiziana, von Quarten, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pennaforte, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006064459, Commercial Registry Office Zurich, (20)
cmv group ag, in Zürich, CHE-114.521.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ventre, Tiziana Jennifer, von Quarten, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pennaforte, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005973400, Commercial Registry Office Zurich, (20)
cmv group holding ag, in Zürich, CHE-114.521.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864080).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Firma neu:
cmv group ag.
Zweck neu:
Der Gesellschaft bezweckt der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im Finanz- und Vermögensverwaltungs-, Immobilien-, Gastronomie-, Tourismus-, Versicherungs- und Beratungsbereich und damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Verwertung und Verwaltung von Patenten, Lizenzen, Konzessionen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pennaforte, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ventre, Tiziana Jennifer, von Quarten, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.