Reports for Pino Vastano
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pino Vastano
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004870648, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Corporess AG, in Opfikon, CHE-230.162.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, S.0, Publ. 3209173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vastano, Pino, von Lufingen, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Publication number: 3315323, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Novas Holding AG, in Opfikon, CHE-462.062.147, Flughofstrasse 39, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2017.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen für ihre Beteiligungs-Gesellschaften erbringen. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.01.2017 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Corporess AG, in Opfikon, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 -- liberiert mit CHF 50.00 -- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vastano, Pino, italienischer Staatsangehöriger, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3209173, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Corporess AG, in Opfikon, CHE-230.162.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747695). Gemäss Erklärung vom 24.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster Treuhand AG (CHE-107.161.395), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vastano, Pino, italienischer Staatsangehöriger, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kade, Michel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martella, Giannetta, von Dällikon, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.