Reports for Marco Vanoli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Vanoli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005475645, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vanoli AG Zofingen, in Zofingen, CHE-105.778.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005388066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanoli, Innocente, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoli, Marco, von Airolo, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Peter, von Boswil, in Oetwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vanoli, Elio, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Vanoli, Luca, von Airolo, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoli Sidler, Tamara, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005470809, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vanomag AG, in Küssnacht (SZ), CHE-104.065.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanoli, Innocente, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Peter, von Boswil, in Oetwil am See, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vanoli, Elio, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Vanoli, Luca, von Airolo, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Vanoli, Marco, von Airolo, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim];
Vanoli, Reto, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoli Sidler, Tamara, von Airolo, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 5232074, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Vanoli AG Zofingen, in Sarnen, CH-140.9.000.553-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2007, S. 11, Publ. 3927502).
mit Hauptsitz in:
Zofingen. Statuten Hauptsitz neu gemäss Art. 110 HRegV: [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 19.12.1980]. Handelsregistereintragung Hauptsitz neu gemäss Art. 110 HRegV: [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 02.04.1969]. Zweck Hauptsitz neu gemäss Art. 110 HRegV: [gestrichen: Geleise-, Strassen- und Tiefbauunternehmung.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Handelsregistereintrag an die Vorgaben von HRegV Art. 110 angepasst. Erloschene Unterschriften sowie gestrichene Personen- und Unterschriftenangaben gemäss Art. 110 HRegV: Stampfli, Felix, von Burgäschi, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohler, Heinz, von Lostorf, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Hans, von Hornussen, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gutierrez, José Felix, von Dagmersellen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Matter, Peter, von Engelberg, in Rotkreuz (Risch), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürcher, Christian, von Trubschachen, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heller, Hanspeter, von Arlesheim, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dubach, Hans Rudolf, von Zell LU und Reiden, in Reiden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vanoli, Innocente, von Airolo, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoli, Marco, von Airolo, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoli, Reto, von Airolo, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoli, Sandro, von Airolo, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howald, Markus, von Graben, in Lostorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.