Reports for Russ Bradley
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Russ Bradley
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005805689, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation les Enfants d'abord, à Lens, CHE-113.465.047, fondation (No. FOSC 26 du 08.02.2021, Publ. 1005094995).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Van Vleck Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, secrétaire, avec signature collective à deux];
Van Vleck Bradley, Julia, de Zermatt, à Lens, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Bradley-Neubauer, Alexander, de Zermatt, à Zürich, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 2036469, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation les Enfants d'abord, à Lens, CHE-113.465.047, fondation (No. FOSC 36 du 23.02.2015, Publ. 2003977).
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins];
Van Vleck Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins];
Van Vleck Bradley, Julia, de Zermatt, à Lens, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins];
Van Vleck Bradley, Alexander, de Zermatt, à Lens, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins].
Publication number: 2001909, Commercial Registry Office Valais, (626)
GLENWOOD SA, précédemment à Gingins, CHE-112.758.096, société anonyme (No. FOSC 251 du 27.12.2012).
Statuts originaires:
06.02.2006.
Modification des statuts:
14.01.2015.
Nouveau siège:
Lens.
Nouvelle adresse:
Chemin du Royer 25, 1978 Lens.
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: à Gingins, présidente avec signature individuelle];
Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature individuelle [précédemment: Van Vleck Bradley, Russ, à Gingins, administrateur et secrétaire avec signature individuelle].