Reports for Karin van Loo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karin van Loo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005943473, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Alterswohnungen Bäretswil, in Bäretswil, CHE-112.263.009, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Rolf, von Dänikon, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Korrodi, Marco, von Hirzel, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Loo, Karin, von Uster, in Uster, Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
IBP Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-113.678.494), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Beat, von Niederglatt, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle;
Regli, Carla, von Andermatt, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005328427, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Alterswohnungen Bäretswil, in Bäretswil, CHE-112.263.009, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, S.0, Publ. 3398401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Walter, von Kerzers, in Bäretswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertels, Rudolf, von Bauma, in Bauma, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Esther, von Gams, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marchesi-Ruffner, Elfriede, von Bäretswil und Maienfeld, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm, Vera, von Zürich, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Ferdinand, von Bäretswil, in Bäretswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wanner, Felix, von Bergdietikon, in Bäretswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Stefan, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Megliola, Teodoro, von Wald (ZH), in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dobler, Rolf, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassmann, Rolf, von Dänikon, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marzorati, Elisabeth, von Meilen, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Loo, Karin, von Uster, in Uster, Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004959505, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Treuhandbüro van Loo GmbH, in Uster, CHE-114.735.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774252).
Firma neu:
Treuhandbüro van Loo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Loo, Karin, von Sumvitg und Uster, in Uster, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].