Reports for Mark-Dennis van der Valk
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mark-Dennis van der Valk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005006842, Commercial Registry Office Zug, (170)
Holland House Investment AG, in Baar, CHE-399.371.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966029).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van der Valk, Mark-Dennis, niederländischer Staatsangehöriger, in Janes (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Capol, Beda, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004869407, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Holland House Management GmbH in Liquidation, in Davos, CHE-490.952.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747357). Mit Verfügung vom 18.03.2020 hat der Einzelrichter des Regionalgerichts Prättigau/Davos die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Valk, Mark-Dennis, niederländischer Staatsangehöriger, in Davos, Liquidator, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betreibungs- und Konkursamt der Region Prättigau / Davos (CHE-485.441.975), in Davos, Liquidatorin.
Publication number: 4258415, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Holland House Management GmbH, in Davos, CHE-490.952.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7216694).
Firma neu:
Holland House Management GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Valk, Lisette Clara, niederländische Staatsangehörige, in Davos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
van der Valk, Mark-Dennis, niederländischer Staatsangehöriger, in Davos, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].