Reports for Gabriele Valsecchi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gabriele Valsecchi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004877322, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Colag AG, in Opfikon, CHE-102.829.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004825771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsecchi, Gabriele, von Blenio, in Remetschwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alexander, von Zürich und Oberrohrdorf, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Luca, Sandro, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Philipp Alfred, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Simon Jürg, von Merishausen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jochum, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zusmarshausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004825826, Commercial Registry Office Zurich, (20)
m-way ag, in Opfikon, CHE-103.423.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004748816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsecchi, Gabriele, von Blenio, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Simon Jürg, von Merishausen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Philipp Alfred, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Daniel, von Wengi, in Brugg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faddoul, Alexandre, von Erlen, in Uitikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004733418, Commercial Registry Office Zurich, (20)
m-way ag, in Opfikon, CHE-103.423.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531843).
Statutenänderung:
26.09.2019.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Daniel, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Beat, von Rüschegg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Philipp Alfred, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Luca, Sandro, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jochum, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valsecchi, Gabriele, von Blenio, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.