Reports for Shkelqim Useini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Shkelqim Useini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005482647, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Management Zürich AG, in Zürich, CHE-110.242.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albani, Ronald P., von Mümliswil-Ramiswil, in Wil (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shtufi, Qëndrim, von Thalwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Useini, Shkelqim, von Fischbach, in Zell (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasani, Rexhep, serbischer Staatsangehöriger, in Bremgarten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bianchini, Alessandro, von Luzern, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruhin, Alessia, von Schübelbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Statovci, Arbela, von Grenchen, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005432486, Commercial Registry Office Zug, (170)
S&J GmbH, bisher in Zell (LU), CHE-264.536.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387645).
Statutenänderung:
25.02.2022.
Firma neu:
Rossberg & Partner GmbH.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 80B, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich Versicherungen, Finanzen und Immobilien sowie die Erbringung aller zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Useini, Shkelqim, von Fischbach, in Zell (LU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haxhoviq, Ergjan, von Uster, in Mönchaltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005397249, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Management Zürich AG, in Zürich, CHE-110.242.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Jürgen Willy, von Langnau im Emmental, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albani, Ronald P., von Mümliswil-Ramiswil, in Wil (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shtufi, Qëndrim, von Thalwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Useini, Shkelqim, von Fischbach, in Zell (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.