Reports for Daniel Urwyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Urwyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004801988, Commercial Registry Office Zurich
adesso Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.704.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694464).
Statutenänderung:
05.11.2019.
Uebersetzungen der Firma neu:
(adesso Suisse SA) (adesso Svizzera SA) (adesso Switzerland Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urwyler, Daniel, von Bern und Brittnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Striemer, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pothen, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Dominik, von Eggersriet, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4307783, Commercial Registry Office Berne, (36)
nhs informatik GmbH, in Bern, CHE-104.999.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2830717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Paul, von Plasselb, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Urwyler, Daniel, von Brittnau, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Hans Jörg, von Schinznach, in Islisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3974825, Commercial Registry Office Zurich, (20)
adesso Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.704.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3826685).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urwyler, Daniel, von Bern und Brittnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bern, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].