Reports for Nicolas Ursini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicolas Ursini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7028186, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association Valaisanne des Constructeurs de Cheminées - AVCC, à Conthey, CH-626.6.014.723-4, Route des Rottes 4, 1964 Conthey, association (nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.03.2012, 04.05.2012.
But:
Sauvegarder et promouvoir les intérêts communs des entreprises membres envers les autorités valaisannes. Réglementer et promouvoir la formation de base, la formation continue. Réglementer les conditions d'embauche et d'indemnisation des employés et des apprentis. Apporter aux entreprises membres des prestations de services actuelles et de haute qualité.
Etablir le lien avec les autorités compétentes:
(OFC, chargé de sécurité, ramoneurs). Faire le lien avec la clientèle privée ou professionnelle .
Ressources:
Cotisations, autres recettes.
Personne(s) inscrite(s):
Baillifard, Jean Christophe, de Bagnes, à Etiez (Vollèges), président, avec signature individuelle;
Rossier, Gérard, de Mont-Noble, à Vex, membre et caissier, avec signature individuelle;
Gaillard, Jérôme, de Charrat, à Conthey, membre et secrétaire, avec signature individuelle;
Ursini, Nicolas, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature individuelle;
Martignoni, Sylvain, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), membre, sans droit de signature;
Salamin, Philippe, de Anniviers, à Anniviers, membre, sans droit de signature.
Publication number: 4810360, Commercial Registry Office Valais
Cait S.A., à Troistorrents, CH-621.3.002.037-3, société anonyme (FOSC no 48 du 09.03.2005, p. 19, publ. 2736998).
Nouvelle adresse:
Route du Village 18, 1872 Troistorrents. Selon déclaration des administrateurs uniques (ancien et nouveau) des 10.11 et 15.12.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Ursini née Martenet, Thérèse, de Troistorrents, à Troistorrents, administratrice unique, avec signature individuelle;
RNB SOCIETE FIDUCIAIRE ROUILLER SA, à Monthey, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Ursini, Nicolas, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur unique, avec signature individuelle.