Reports for Manuela Ulmi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Manuela Ulmi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006037788, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Manuela Ulmi GmbH, in Luzern, CHE-477.335.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617757).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmi, Manuela, von Luzern, in Malters, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lustenberger, Philipp, von Malters, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: HR02-1004617757, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Manuela Ulmi GmbH, in Luzern, CHE-477.335.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, S.0, Publ. 1975099). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmi, Manuela, von Luzern, in Malters, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Lustenberger, Philipp, von Malters, in Malters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Procliente Revisions AG (CHE-103.155.510), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004596775, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Ulmi AG, Kehlleistenfabrik, in Luzern, CHE-113.806.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulmi, Othmar, von Beromünster und Luzern, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmi, Raphael, von Beromünster, in Oberkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmi, Herbert, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmi, Manuela, von Luzern, in Malters, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Philipp, von Malters, in Malters, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.