Reports for Fritz Uebersax
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fritz Uebersax
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006004110, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Oberaargau, in Heimenhausen, CHE-104.066.085, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösiger, Andreas, von Heimenhausen, in Wanzwil (Heimenhausen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uebersax, Fritz, von Inkwil, in Inkwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lisser, Felix, von Günsberg, in Oberbipp, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Barbara, von Bonaduz, in Derendingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4145393, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Oberaargau, in Heimenhausen, CHE-104.066.085, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Hans Ulrich genannt Hansueli, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uebersax, Fritz, von Inkwil, in Inkwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Thörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lisser, Felix, von Günsberg, in Oberbipp, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3803706, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Röthenbach b.H., in Röthenbach bei Herzogenbuchsee, CH-053.5.003.258-5, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 3, Publ. 2236392).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Röthenbach b.H. in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.01.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold-Künti, Ruth, von Inkwil, in Inkwil, Kassiererin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Hanspeter, von Zäziwil, in Röthenbach bei Herzogenbuchsee, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Uebersax, Fritz, von Inkwil, in Inkwil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Thörigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Ingold-Arn, Andreas, von Inkwil, in Inkwil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassiererin].