Reports for Pier Luigi Mauro Turla
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pier Luigi Mauro Turla
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005325599, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BANK ZIMMERBERG AG, in Horgen, CHE-105.965.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettschen, Andreas, von Reichenbach im Kandertal, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaussi, Oliver, von Basel, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bartelt, Beatrice, italienische Staatsangehörige, in Dällikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Baschung, Lionel, von Derendingen, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garcia Musio, Susana, von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kindler, Carmen, von St. Gallen, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lemmenmeier, Josefine, von Schönholzerswilen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Melanie, von Horgen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schluep, Damian, von Rüti bei Büren, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, Rahel, von Oberweningen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Turla, Pier Luigi Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wernli, Roger, von Thalheim (AG), in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7129410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SeeBeteiligungs AG, in Horgen, CH-020.5.901.462-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, Publ. 6544448).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baschung, Lionel, von Derendingen, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turla, Pier, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3935498, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SeeBeteiligungs AG, in Horgen, CH-020.3.002.828-4, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2005, S. 21, Publ. 2758696).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
SeeInvestment AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Anton Peter, von Horgen, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Cappelletti, Dante Cornelio, von Winterthur, in Dürnten, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Bär, Hans, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stürmlin, Eduard, von Oberrieden und Sempach, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jörg Max, von Horgen, in Horgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüb, Karl Patrik, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turla, Pier Luigi Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glantz, Christian Leander, von Oberrieden, in Oberrieden, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.