Reports for Max Tschiri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Tschiri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004843565, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Barmelweid, in Erlinsbach (AG), CHE-105.939.327, Verein (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615087).
Statutenänderung:
14.06.2017.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Dr. Hans-Jürg, von Trub, in Oberrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschiri, Max, von Beromünster, in Erlinsbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wertli, Prof. Dr. Maria, von Zufikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: 6772914, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Busbetrieb Aarau AG (BBA), in Aarau, CH-400.3.914.201-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6179978).
Statutenänderung:
13.06.2012.
Aktien neu:
31'910 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 31'910 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Urs, von Heimiswil und Basel, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bircher, René, von Küttigen, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschiri, Max, von Beromünster, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Peter, von Birwinken, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Jolanda, von Aarau, in Aarau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bareiss, Hans Konrad, von Thayngen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Markus, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4830990, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Barmelweid, in Erlinsbach AG, CH-400.6.908.169-4, Verein (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 2, Publ. 3086992).
Statutenänderung:
04.06.2008.
Zweck neu:
Förderung und Unterstützung der Klinik Barmelweid sowie Halten und Verwalten der Beteiligungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Klinik stehen oder diesem Zweck dienen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duck, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Dr. Daniel, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach , Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Erlinsbach, in Aarau];
Beer, Dr. Hans-Jürg, von Trub, in Oberrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böni, Fredy, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Corina, von Bern, Kölliken und Beinwil am See, in Kölliken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappeler, Dr. Markus, von Wattenwil, in Uerkheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Dr. Roland, von Schleitheim, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Clemens, von Aarau und Döttingen, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäubli, Dr. Rudolf, von Zürich, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thür, Hanspeter, von Aarau und Altstätten, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschiri, Max, von Beromünster, in Erlinsbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Velati, Marianne, von Yverdon-les-Bains, in Gontenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Dieter, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wertli, Otto, von Aarau und Zufikon, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Helga, von Neunkirch, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stierlin, Beat, von Schaffhausen, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.