Reports for Dieter Tschan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Tschan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004564226, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zahninsel GmbH, in Bern, CHE-427.690.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschan, Dieter, von Bolligen, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tschan, Jörg, von Bolligen, in Greng, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelbermann, Nora, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zermatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2941451, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zahninsel GmbH, bisher in Greng, CHE-427.690.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 10.06.2015, Publ. 2198375).
Statutenänderung:
27.06.2016.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Laupenstrasse 35, 3008 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Zahnarztpraxen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Dieter, von Bolligen, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Haut-Vully (Mont-Vully)].
Publication number: 2262259, Commercial Registry Office Berne, (36)
MEDPHONE AG, in Bern, CHE-111.725.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschan, Dieter, von Bolligen, in Lugnorre (Haut-Vully), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggeli, Ruth, von Alterswil, in Rosshäusern (Mühleberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.