Reports for Josef Truttmann jun.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Truttmann jun.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005716460, Commercial Registry Office Uri, (120)
Viehzuchtgenossenschaft Seelisberg, in Seelisberg, CHE-101.686.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722418).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Seelisberg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Josef Truttmann-Ziegler, Bergweg 8, 6377 Seelisberg. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huser, Eduard genannt Edy (1963), von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Eduard genannt Edy (1964), von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Werner, von Dallenwil, in Seelisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005536465, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen (IP-SUISSE), in Zollikofen, CHE-110.013.660, Verein (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641559).
Statutenänderung:
15.09.2016. 11.11.2020.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Guido, von Bichelsee-Balterswil, in Rossrüti (Wil (SG)), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piot, Engeuerrand Claude, von Montanaire, in Thierrens (Montanaire), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rothen, Fritz, von Guggisberg, in Mattstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Andreas, von Lützelflüh, in Höchstetten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, René, von Malters, in Hellbühl (Neuenkirch), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rupper, Sepp, von Bichelsee-Balterswil, in Nuvilly, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Christian, von Rohrbach, in Reinach BL, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Hanspeter, von Safiental, in Valendas (Safiental), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofer, Philippe, von Signau, in Moudon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Franz, von Fischbach, in Visp, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jud, Mathias, von Schänis, in Necker (Neckertal), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lindenberger, Katrin Marianne, von Fehren, in Meltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mächler, Theophil, genannt Theo, von Altendorf, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rentsch, Bernhard, von Ferenbalm, in Murten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ryser, Stefan, von Sumiswald, in Ramsen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheuch, Walter, von Pfyn, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, André, von Uster, in Niederhasli, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Truttmann, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Rudolf, von Ersigen, in Utzenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Niederösch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Wyl, Jost, von Sarnen, in Kägiswil (Sarnen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggenschwiler, Christophe, von Matzendorf, in Rebeuvelier (Courrendlin), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1004712907, Commercial Registry Office Uri, (120)
Viehzuchtgenossenschaft Seelisberg, in Seelisberg, CHE-101.686.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S.18, Publ. 5648128).
Domizil neu:
c/o Edy Huser, Hofstettliweg 5, 6377 Seelisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Bernhard, von Seelisberg, in Seelisberg, Vizepräsident der Verwaltung + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Eduard genannt Edy (1963), von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].