Reports for Hermann Trunk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Trunk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1955777, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
eht consulting GmbH, in Chur, CHE-113.961.435, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 10, Publ. 5593754).
Firma neu:
eht consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Elsbeth, von Trasadingen, in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Trunk, Hermann, von Märstetten, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4235130, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
eht consulting GmbH, in Chur, CH-350.4.002.186-8, Tittwiesenstrasse 42, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2007.
Zweck:
Vertrags- und Risikoanalysen von technischen Anlagen sowie Schadenanalyse und -abwicklung für Versicherungsgesellschaften;
Unternehmensberatung im Bereich technischer Versicherungen;
Organisation und Vertrieb von Reisen im In- und Ausland sowie Ausübung aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten im Auftrag von Reisevermittlern;
Astrologisch-Psychologische Beratungen;
Ausbildungs- und Lehrtätigkeit in allen Bereichen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft eht consulting hauser & trunk, in Chur, gemäss Vertrag vom 29.11.2007 und Übernahmebilanz per 23.11.2007 mit Aktiven von CHF 100'995.89 und Passiven von CHF 20'474.80 zum Preise von CHF 80'521.09, wovon CHF 20 000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 60'521.09 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Trunk, Hermann, von Märstetten, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000;
Hauser, Elsbeth, von Trasadingen, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.
Publication number: 2665434, Commercial Registry Office Zurich, (20)
'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, CH-020.3.929.583-0, Betrieb aller Arten von Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 20, Publ. 2552480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Urs, von Eriswil, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Egloff, German Josef, von Niederrohrdorf, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gründisch, Olivier, von Saanen, in Mörschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trunk, Hermann, von Märstetten, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bayard, Daniel Jim, von Varen und Inden, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baldegger, Wilhelm, von Lütisburg, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Beat, von Rothrist, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Affoltern am Albis];
Buomberger, Peter, von Mosnang, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domnick, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fortin, Denis, kanadischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andreas Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schwenter, Alfred genannt Fredy, von St. Stephan, in Remetschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senft, Sandra Dee, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Talbot, Angus Mark, australischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon];
Vögeli, Martin, von Gächlingen, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfungen];
Vogt, Stefan Karl, von Wangen SZ, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Zürich und Cham, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hübscher, René, von Zürich, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Daniel, von Muolen, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Märstetten];
Kneuss, Christian, von Delémont, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oca, Juan Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perret, Claudia, von La Sagne, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pineda Fernandez, Maria, spanische Staatsangehörige, in Chêne-Bourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prévôt, Roger, von Küsnacht ZH, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wisotzki, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rotzer, Martin, von Bratsch, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Eglisau].