Reports for Alfred Truffer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Truffer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von klima- und heizungstechnischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 9, Publ. 341944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truffer, Alfred, von Grächen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotyczka, Wilhelm, von Bern, in Flims Dorf (Flims), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Personalvorsorgestiftung der Joventa AG, in E s c h e n b a c h S G, berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma usw. Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.1998, S. 328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bless, Herbert, von Flums , in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Hanni, von Buochs, in Bollingen (Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truffer, Alfred, von Grächen, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kundert, Eveline, von Rüti GL und Schmerikon, in Rapperswil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Joventa AG, in Jona, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von klima- und heizungstechnischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.1998, S. 5081).
Statutenänderung:
28.09.1998. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lätsch, Andreas, von Rüti ZH und Stäfa, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birchmeier, Werner, von Jona und Obersiggental, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bless, Herbert, von Flums, in Wald ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gariepy, Robert, Bürger der USA, in Milwaukee (USA), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (D), Mitglied];
Maréchal, Egbertus genannt Bert, niederländischer Staatsangehöriger, in Rapperswil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Brunner, Alexander, von Zürich, in Winkel bei Bülach (Winkel), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotyczka, Wilhelm, von Bern, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Claudia, von Schänis, in Rohr AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Alfred, von Grächen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].