Reports for Wolfgang Rudolf Fritz Trüschel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Wolfgang Rudolf Fritz Trüschel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005814881, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Rhykönig AG, in Basel, CHE-114.501.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Manfred, von Buchs (SG), in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Manuel, von Affoltern im Emmental, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005585524, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Fox Venture Capital GmbH, bisher in Himmelried, CHE-201.592.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156314).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Gerbergasse 40, 4001 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Peter, von Oberwil (BL), in Himmelried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Nachbur, Andreas, von Büren (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005156314, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fox Venture Capital GmbH, in Himmelried, CHE-201.592.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachbur, Andreas, von Büren (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Näf, Peter, von Oberwil (BL), in Himmelried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.