Reports for Christophe Edmond Truchet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christophe Edmond Truchet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2841795, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Webrelaunch GmbH, in Freienbach, CHE-105.451.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429182).
Statutenänderung:
13.05.2016.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Alte Wollerauerstrasse 49, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truchet, Christophe, von Zürich, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Embrach].
Publication number: 7141690, Commercial Registry Office Berne, (36)
yutongo GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.054.596-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780256).
Statutenänderung:
28.02.2013, 19.03.2013.
Domizil neu:
Juravorstadt 13, 2502 Biel/Bienne.
Stammkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morghen, Alexander Christian, von Uzwil, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ahmed, Walid Sami Hanafy, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Morghen, Daniele, von Uzwil, in Uzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Truchet, Christophe Edmond, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1165212, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
imotions gmbh, bisher in Bassersdorf, Organisation von Seminaren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2001, S. 8496).
Gründungsstatuten:
20.03.2000.
Statutenänderung:
5.08.2003, 3.09.2003.
Firma neu:
bugfinder GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Birchweidstrasse 53, 8808 Pfäffikon.
Zweck:
Veranstaltung und Organisation von Seminaren, Workshops und Events, Vermittlung von Referenten und Künstlern, Produktion, Verlag und Vertrieb von Schriften, Ton- und Datenträgern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicky, Michael, von Mollis, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truchet, Christophe, von Zürich, in Embrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].