Reports for Peter E. Treichler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter E. Treichler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2995336, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Zürich, CH-020.5.000.244-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 15, Publ. 1238510).
Statutenänderung:
4.06.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Hansrudolf, von Matzendorf, in Wölflinswil, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich, von Ossingen, in Rekingen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gadient, Peter, von Mastrils, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Friedländer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Korner, Dr. Urs, von Willisau Land, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
FRS Rückversicherung, in Zürich, Durchführung der Rückversicherung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach KVG, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 19.12.1997, S. 9152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Georg, von Zug und Wangen bei Olten, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vella, Markus, von Langenbruck, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Werner, von Roggwil BE, in Stadel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günther, Wolfgang, von Münsterlingen, in Seuzach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Kurt, von Aarau, in Aarau, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 15.08.1997, S. 5869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, René, von Zollikon und Meilen, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].