Reports for Aline Lisa Trede
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Aline Lisa Trede
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005414119, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Büro Albatros GmbH, in Zürich, CHE-473.272.341, Landenbergstrasse 10, 8037 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Kommunikation, Kampagnenplanung und -führung, Graphic Design sowie Projekt-Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Weiter kann sie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafterinnen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
de Quervain, Anna, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rougy, Dimitri Philippe, von Obergösgen, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trede, Aline Lisa, von Basel, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wehrli, Annekäthi Emmanuelle, von Küttigen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004996623, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung für den Schweizer Nachwuchs im Radsport, in Grenchen, CHE-180.756.163, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trede, Aline, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004966941, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Berichtigung des im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1'004'965'097, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'810 vom 21.08.2020 Stiftung für den Schweizer Nachwuchs im Radsport, in Grenchen, CHE-180.756.163, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965097). Trede Aline wurde irrtümlich mit dem im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020 publizierten TR-Eintrag 3810 vom 21.08.2020 neu eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trede, Aline, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.