Reports for Luigi Tornisello
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luigi Tornisello
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005345750, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Garage Tornisello AG, in Oftringen, CHE-108.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen].
Publication number: HR02-1005345749, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LST Handels und Liegenschaften AG, in Oftringen, CHE-105.194.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589779).
Domizil neu:
Kornweg 17A, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tornisello, Martina, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3012374, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Auto Logo AG, in Oftringen, CH-400.3.020.733-5, Autogarage mit Reparaturwerkstätte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2001, S. 10206).
Statutenänderung:
30.08.2005.
Firma neu:
LST Liegenschaften AG.
Domizil neu:
Campingweg 12, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Immobiliengeschäfte, Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum, Erstellung von Bauten, Beteiligung an Immobiliengeschäften, Finanzierungen aller Art sowie Übernahme und Ausübung von Treuhandfunktionen;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen etc. erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.