Reports for Dr. Anton Todorov
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Anton Todorov
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005262420, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAKTHIBAU AG, bisher in Unterägeri, CHE-202.069.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217339).
Statutenänderung:
23.07.2021.
Firma neu:
TQV AUDIT AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TQV AUDIT Ltd).
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Zertifizierung, vorläufige Bewertung und Analyse, Marketing, Vertretung eines international akkreditierten Qualitätsmanagementsystems unter ISO Standards. Insbesondere erfolgt dies in den Bereichen Lebensmittel, Umwelt, Gefahrlosigkeit, Sicherheit und soziale Verantwortung, Beglaubigungszertifizierung nach internationalen Standards durch eine international akkreditierte Stelle, Instandhaltung der zertifizierten Systeme, Prüfung nach einem Plan für Prüfungen nach Business-, Unternehmens- und Branchenstandards, Schulungen in Form von Kursen für interne und leitende Prüfer über Standards für Management und anderes;
Auditprozessschulung für alle Formen von Token und anderen digitalen Währungsangeboten. Überdies die Durchführung von spezialisierten Kursen;
Handelsvertretung;
Übersetzungen;
Kontrolle und Zertifizierung von Waren und Produktionsprozessen;
unabhängige Aufsicht, Einrichtung und Betrieb von Laboren für Analyse und Kompetenz zu Gesundheits- und Umweltschutz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sellappah, Sakthi, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todorov, Anton, bulgarischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004847445, Commercial Registry Office Berne, (36)
FG Corp Swiss AG, bisher in Feusisberg, CHE-321.077.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783853).
Statutenänderung:
25.02.2020.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 4900 Langenthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todorov, Anton, bulgarischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Reichenburg, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Werren, Anton Heinrich, von St. Stephan, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004588559, Commercial Registry Office Zug, (170)
FG Sport Swiss AG, in Zug, CHE-321.077.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565373).
Statutenänderung:
07.03.2019.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 63, 6314 Unterägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Todorov, Anton, bulgarischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wädenswil].