Reports for Dervish Tishukaj
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dervish Tishukaj
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004812105, Commercial Registry Office Berne, (36)
Immo made AG, in Zollikofen, CHE-206.529.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashaj, Manfred, von Wädenswil, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3697009, Commercial Registry Office Berne, (36)
Billard-Hallen-Einrichtungen BHE GmbH, in Bern, CHE-106.565.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stepper, Alyoscha Henri Gerhard, von Vully-les-Lacs, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3692141, Commercial Registry Office Berne, (36)
MDR Club GmbH, in Bern, CHE-358.741.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293045).
Statutenänderung:
28.07.2017.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Worblaufenstrasse 161, 3048 Worblaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juniku, Artor, von Muri bei Bern, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.