Reports for Alexander TiIgner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander TiIgner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005941019, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sigg AG Natursteine in Liquidation, in Rafz, CHE-110.491.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merino, Mario, von Münsterlingen, in Berg (TG), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
TiIgner, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Martin, von Speicher, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmet, Gregor, von Eschenbach (LU), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schega, Marc, von Uetikon am See, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005867414, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sigg AG Natursteine, in Rafz, CHE-110.491.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975775).
Firma neu:
Sigg AG Natursteine in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Mario Merino, Flurhofstrasse 11, 8572 Andhausen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merino, Mario, von Münsterlingen, in Berg (TG), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: spanischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
TiIgner, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005674330, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Intercasa Immobilien AG, in Münchwilen (AG), CHE-416.093.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, S.0, Publ. 1158151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissenberger, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rickenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merino Rotonda, Mario, von Münsterlingen, in Berg (TG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Merino, Mario, spanischer Staatsangehöriger, in Münsterlingen];
Tilgner, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].