Reports for Thomas W. Tiefenbrunner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas W. Tiefenbrunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005551472, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Swiss Netcare Solutions AG, in St. Gallen, CHE-254.636.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettmann, Jascha, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tiefenbrunner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Butzbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmer, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesenbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rathert, Wolfgang, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004556581, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Swiss Netcare Solutions AG, in St. Gallen, CHE-254.636.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulmer, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathert, Wolfgang, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettmann, Jascha, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tiefenbrunner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Butzbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2346001, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
CN St. Gallen Personal AG, in St. Gallen, CHE-114.406.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1774973).
Statutenänderung:
23.07.2015.
Firma neu:
CN St. Gallen Executives AG.
Zweck neu:
Beratung und Betreuung von Unternehmen im In- und Ausland im Bereich des Human Resource Managements, mit dem Schwerpunkt der Personalberatung, d.h. Selektion, Potentialanalysen sowie die temporäre zur Verfügungstellung von Führungskräften als Dienstleistungsunternehmung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westermaier, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tiefenbrunner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Butzbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.