Reports for Oswald Thüring
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oswald Thüring
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6295410, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Glob-Sped Logistik AG, bisher in Pratteln, CH-320.3.062.003-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 5, Publ. 5232170).
Gründungsstatuten:
27.09.2007.
Statutenänderung:
15.07.2011.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Glob-Sped AG, Solothurnerstr. 48, 4053 Basel.
Zweck:
Durchführung von Speditions-, Lager-, Kommissions- und sonstiger mit dem Speditionsgewerbe zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thüring, Oswald, von Ettingen, in Ettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Thomas, von Zürich, in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hans, von Zürich, in Gingins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Markus, von Balgach, in Böckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Urs, von Grabs, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balance Consulting Group AG (CH-400.4.022.650-5), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 6106344, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fox-Glob-Sped Logistics SA, in Mendrisio, CH-524.3.010.452-7, società anonima (FUSC no. 48 del 10.03.2008, p. 14, Pubbl. 4379280).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Thüring, Oswald, da Ettingen, in Ettingen, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Rüegger, Thomas, da Zurigo, in Bettingen, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Brunner, Hans, da Zurigo, in Gingins, membro, con firma collettiva a due;
Eggenberger, Urs, da Grabs, in Horgen, membro, con firma collettiva a due.
Publication number: 6007630, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Glob-Sped AG, in Pratteln, CH-280.3.916.751-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2008, S. 5, Publ. 4445852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thüring, Oswald, von Ettingen, in Ettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohl, Georg, von Basel, in Bottmingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hans, von Zürich, in Gingins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Urs, von Grabs, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Markus, von Balgach, in Böckten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Thomas, von Zürich, in Bettingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].