Reports for Marc André Thommen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc André Thommen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005009882, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sutter AG, in Basel, CHE-105.806.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Marc, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Manfred, von Galgenen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Caroline, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stohler, Beat, von Basel, in Bottmingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Testor Treuhand (CHE-102.155.312)];
Baumgartner, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1047127, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zeltweg 30 AG, in Zürich, CH-020.3.036.678-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, Publ. 6214956).
Statutenänderung:
22.07.2013.
Firma neu:
Splendit AG.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Marc André, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lalive d'Epinay, Michel, von Fribourg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6394164, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sutter AG, in Basel, CH-270.3.002.831-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, S. 0, Publ. 6067800).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Marc, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.