Reports for Xaver Theiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Xaver Theiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2330551, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kolping Krankenkasse AG, in Dübendorf, CHE-101.511.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Xaver, von Entlebuch, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Stefan, von Winterthur, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
KOLPING Krankenkasse, in Dübendorf, Verein (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 28).
Statutenänderung:
17.11.2001.
Firma neu:
Kolping Krankenkasse AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Förderung des Gesundheitswesens, insbesondere Durchführung der Kranken- und Unfallversicherung nach KVG, UVG und VVG, beteiligt sich an der obligatorischen Krankenversicherung und der freiwilligen Taggeldversicherung sowie an der obligatorischen Unfallversicherung, ist mit dem Kolpingwerk idell verbunden;
kann sich Organisationen anschliessen, Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen eröffnen, vergeben und übernehmen, Unternehmen gründen, übernehmen, erwerben, veräussern und mit solchen kooperieren sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder Bekanntmachung in der Zeitschrift für die Versicherten an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Generalversammlung vom 17.11.2001 hat die Umwandlung des bisherigen Vereins KOLPING Krankenkasse in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz vom 30.06.2001 ohne Liquidation fortgeführt. [Mittel ist gestrichen.]. [gestrichen: Mittel: Versicherungsprämien, Subventionen, Rückversicherungsleistungen und Einnahmen anderer Art.]. [Organisation ist gestrichen.]. [gestrichen: Generalversammlung, Verwaltungsrat von mindestens 7 Mitgliedern, Geschäftsleitung, Geschäftsstellen und Revisionsstelle.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Martin, von Glarus und Münchwilen TG, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Walker, Franz, von Gurtnellen, in Altdorf UR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Egon, von St. Gallenkappel, in Gossau ZH, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Buser, Pierre, von Niedererlinsbach, in Cologny, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Marlies, von Eggenwil, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Roland, von Mund, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwyter, Agnes, von Innerthal und Uznach, in Uznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Theiler, Xaver, von Entlebuch, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moll, Gabrielle Pascale, von Basel, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kolping-Krankenkasse, bisher in Schwyz, Verein (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2001, S. 8660).
Gründungsstatuten:
25.09.1918.
Statutenänderung:
1.07.2001.
Name neu:
K0LPING Krankenkasse.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Ringstrasse 16, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Förderung des Gesundheitswesens;
führt zu diesem Zweck eine Krankenkasse, die die Versicherten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall (soweit dafür keine Unfallversicherung aufkommt) und Mutterschaft schützt.
Mittel neu:
Versicherungsprämien, Subventionen, Rückversicherungsleistungen und Einnahmen anderer Art. [bisher: Sonderbeiträge, Mitgliederbeiträge, Subventionen, Rückversicherungsleistungen und Einnahmen anderer Art.].
Organisation:
Generalversammlung, Verwaltungsrat von mindestens 7 Mitgliedern, Geschäftsleitung, Geschäftsstellen und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Xaver, von Entlebuch, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Roland, von Mund, in Ostermundigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Leutenegger, Martin, von Glarus und Münchwilen TG, in Glarus, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Moll, Gabrielle Pascale, von Basel, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kuratli, Sonja, von Nesslau, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Hürlimann, Egon, von St. Gallenkappel, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleitung].