Reports for Edouard Patrick Theiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Edouard Patrick Theiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006110002, Commercial Registry Office Zurich, (20)
zmaler.ch GmbH, in Zürich, CHE-114.263.204, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Simon, von Fulenbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schwerzenbach, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005425853, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004670885, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619581).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Firma neu:
Kerecis AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].