Reports for Josef Thalmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Thalmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004855174, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Joël, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Josef, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1830767, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Almatec Holding AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795685).
Statutenänderung:
13.11.2014.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Almatec AG, in Schüpfheim (CHE-105.919.796), gemäss Fusionsvertrag vom 10.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 13'867'217.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'608'190.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Almatec AG.
Zweck neu:
Industrielle Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Aluminium-Produkten aller Art, insbesondere von Aluminium-Bausystemen für die Elektro- und Telecom-Industrie;
Handel mit elektronischem Material aller Art;
Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Grundstücken;
Gewährung von Darlehen oder anderen Finanzierungen ihren Tochtergesellschaften sowie ihren Muttergesellschaften und deren Tochtergesellschaften sowie Dritten;
Stellung von Sicherheiten aller Art für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht;
Erwerb, Halten, Verwaltung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen jeder Art. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Josef, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stalder, Markus, von Schüpfheim, in Schüpfheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bissig, Franz, von Altdorf UR, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Limacher, Roger, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Pascal, von Rothenburg, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.