Reports for Olaf Tesch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Olaf Tesch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6854998, Commercial Registry Office Zug, (170)
PRIME HABITAT Rigi GmbH, in Zug, CH-170.4.011.404-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, Publ. 6834768).
Statutenänderung:
11.09.2012.
Stammkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acton Treuhand AG (CH-170.3.010.363-5), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behler, Albert P., deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle;
Tesch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.
Publication number: 6567388, Commercial Registry Office Zug, (170)
PRIME HABITAT GmbH, in Zug, CH-170.4.010.934-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, S. 0, Publ. 6554238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tesch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6487198, Commercial Registry Office Zug, (170)
PRIME HABITAT GmbH, in Zug, CH-170.4.010.934-5, c/o Alois Langenegger, Treuhandbüro, Gubelstrasse 17, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2011.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Veröffentlichung im SHAB. Mit Erklärung vom 07.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tesch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Rebanova, Vera, tschechische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Behler, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.