Reports for Christophe Jean Terrier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christophe Jean Terrier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004990926, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Real Management AG, in Herrliberg, CHE-234.734.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, S.0, Publ. 3432193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terrier, Christophe, von Genève, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernstein, Amir, von Täuffelen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2070389, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Real Management AG, in Herrliberg, CHE-234.734.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1877933).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernstein, Amir, von Täuffelen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Terrier, Christophe, von Genève, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1877933, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Real Management AG, in Herrliberg, CHE-234.734.696, Buchenrain 65, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Vermittlung und die Vermietung von gewerblichen Immobilien (Betriebsstätten), die Übernahme von Vertretungen, die Tätigung von Treuhandgeschäften und die Durchführung von kommerziellen Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Wertschriften, Grundstücke, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bernstein, Amir, von Täuffelen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terrier, Christophe, von Genève, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.