Reports for Hugo Johannes Hermanus Gerardus ter Braak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hugo Johannes Hermanus Gerardus ter Braak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006058218, Commercial Registry Office Berne, (36)
Avantage AG, in Münsingen, CHE-294.653.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941120).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft handelt mit Fabrikaten, Materialien und Werkstoffen, Maschinen, Geräten und Zubehör für das Bauwesen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Thomas Peter, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Braak, Hugo Johannes Hermanus Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005748448, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Kimberly-Clark Switzerland GmbH, in Solothurn, CHE-290.491.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ter Braak, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahlendorf, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Bubenheim (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Cuozzo Zattar, Bruna, italienische Staatsangehörige, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005281906, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pensionskasse der Kimberly-Clark GmbH, in Grenchen, CHE-109.667.435, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ter Braak, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Nicole, von Langnau im Emmental, in Bühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schor, Kornelia, deutsche Staatsangehörige, in Koppigen, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glättli, Stephan, von Affoltern am Albis, in Lostorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bagdat, Melissa, von Wettingen, in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Todaro, Roberto, von Gontenschwil, in Thürnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattion, Marcel, von Schenkon, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.