Reports for Memet Tekin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Memet Tekin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4330695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arena Freizeit- und Kulturverein, in Dietikon, CHE-202.386.591, Verein (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tekin, Memet, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutbay, Özkan, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Vorstandes + Kassier, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2775779, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Davut Dinlenme Tesisleri, in Dietikon, CHE-110.327.035, Verein (SHAB Nr. 236 vom 08.12.2003, S. 20, Publ. 2017186).
Name neu:
Verein Davut Dinlenme Tesisleri in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.01.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tekin, Davut, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Vorstandes und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tekin, Memet, von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2072709, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arena Freizeit- und Kulturverein, in Dietikon, CHE-202.386.591, Verein (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1835229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boz, Nejat, von Willisau, in Dietikon, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tekin, Memet, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.