Reports for Markus Tanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Tanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5956072, Commercial Registry Office Berne, (36)
STIFTUNG PFADIHEIME SCHWEIZ, in Bern, CH-035.7.002.546-0, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 6, Publ. 5598672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Marcello, von Wyssachen, in Ossingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Markus, von Teufen AR, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschor, Christoph, von Altstätten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3947530, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung 'Pfadiheime Schweiz', in Bern, CH-035.7.002.546-0, Finanzielle oder ideelle Unterstützung der Errichtung und der Erhaltung von Pfadiheimen und -lagergeländen in der Schweiz, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2002, S. 2, Publ. 428976).
Urkundenänderung:
6.02.2007.
Name neu:
STIFTUNG PFADIHEIME SCHWEIZ.
Uebersetzungen des Namens neu:
(FONDATION HOMES SCOUTS DE SUISSE) (FONDAZIONE CASE SCAUT SVIZZERE).
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn-Lüdi, Rosmarie, von Willadingen und Orpund, in Belp, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Orpund];
Giachetto, Mario, von Brig-Glis, in Sion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffenegger, Marcello, von Wyssachen, in Ossingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stooss, Madeleine, von Wileroltigen, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Markus, von Teufen AR, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trefzer, Benedikt Rolf, von Basel, in Rubigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwicker, Raymond, von Bern und Beurnevésin, in Niederried bei Kallnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jemmi, Reto, von Riehen, Basel und Falera, in Riehen, Revisionsstelle.
Publication number: 2549660, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Genossenschaft Sportzentrum Herisau, in Herisau, CH-300.5.012.036-2, Erstellung und Betrieb von Sportanlagen in Herisau, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.1995, S. 4092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Kurt, von Bauma, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Peter, von Flawil, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kubli, Heinrich, von Netstal, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knaus, Christine, von Hemberg, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffeler, Walter, von Huttwil, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Ariane, von Ebnat-Kappel, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aepli, Ruedi, von Niederhelfenschwil, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberle, Anton, von Häggenschwil, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Bruno, von Rehetobel, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frischknecht, Ursula, von Schwellbrunn, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann-Höhener, Regula, von Bühler und Küssnacht am Rigi, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Richard, von Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Daniel, von Speicher, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Markus, von Teufen AR, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz, Daniela, von Beinwil am See und Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joos, Markus, von Bad Ragaz, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahlberger, Christof, von St. Gallen, in Abtwil (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.